中国移动
我要认证010-52686688
10086@139.com
北京市西城区金融大街29号
法定代表人 |
杨杰 |
登记状态 |
存续 |
注册资本 |
30000000万人民币 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 |
1999-07-22 |
企业类型 |
有限责任公司(国有独资) |
所属行业 |
运营商/增值服务 |
人员规模 |
1000-9999人 |
参保人数 |
5172 |
统一社会信用代码 |
911100007109250324 |
纳税人识别号 |
911100007109250324 |
组织机构代码 |
71092503-2 |
工商注册号 |
100000000032057 |
营业期限 |
1999-07-22 至 - |
核准日期 |
2024-04-28 |
登记机关 |
北京市市场监督管理局 |
所属地区 |
北京市 |
曾用名 |
中国移动通信集团公司 |
||
注册地址 |
北京市西城区金融大街29号 |
||||
经营范围 |
基础电信业务(具体经营范围以许可证为准,有效期至2029年1月6日);增值电信业务(具体经营范围以许可证为准);互联网视听节目服务、手机电视分发服务、IPTV传输服务(信息传输业其他许可有效期至2021年09月17日);制作、发行广播电视节目(时政、新闻及同类专题、专栏除外);经营与信息通信业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售和进出口业务等;国有资产投资及管理;业务培训、会议服务;设计、制作广告,利用自有媒体发布广告。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
序号 |
股东 |
持股比例 |
认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
国务院国有资产监督管理委员会
|
100% |
30000000万人民币 |
序号 |
被投资企业 |
法定代表人 |
投资比例 |
投资数额 |
成立日期 |
状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
钱力
|
100% |
3000万人民币 |
1999-08-13 |
存续 |
|
2 |
沈红群
|
100% |
50000万人民币 |
2022-03-28 |
存续 |
|
3 |
马险峰
|
100% |
3000万 |
1999-08-01 |
存续 |
|
4 |
黄刚
|
100% |
100000万人民币 |
2015-03-23 |
存续 |
|
5 |
刘宏志
|
100% |
10350万人民币 |
1994-12-17 |
存续 |
|
6 |
陈怀达
|
100% |
3000万 |
1999-08-16 |
开业 |
|
7 |
陈力
|
100% |
300万人民币 |
1999-11-10 |
存续 |
|
8 |
余云峰
|
100% |
3000万人民币 |
1999-08-04 |
存续 |
|
9 |
马奎
|
100% |
102025万人民币 |
1999-07-28 |
存续 |
|
10 |
秦红军
|
100% |
3781.6万人民币 |
1999-08-13 |
存续 |
序号 |
变更日期 |
变更项目 |
变更前 |
变更后 |
---|---|---|---|---|
1 |
2022-12-28 |
董事(理事)、经理、监事 |
车尚轮,陈旭,董树奎,董昕,高玲玲,贾谌,刘松江,刘晓越,罗雯,庞赞国,王炳华,王宇航,杨杰*,杨文生,张启珑,郑杰,左群声 |
车尚轮,陈旭,董树奎,董昕,高玲玲,贾谌,李丕征,刘松江,刘晓越,罗荣怀,罗雯,庞赞国,杨杰*,杨文生,张启珑,郑杰,左群声 |
2 |
2021-04-27 |
董事(理事)、经理、监事 |
董树奎,董昕,高玲玲,何庆源,贾谌,刘松江,刘晓越,罗雯,庞赞国,王炳华,王宇航,杨杰*,杨文生,张启珑,郑杰,左群声 |
车尚轮,陈旭,董树奎,董昕,高玲玲,贾谌,刘松江,刘晓越,罗雯,庞赞国,王炳华,王宇航,杨杰*,杨文生,张启珑,郑杰,左群声 |
3 |
2021-04-27 |
经营范围 |
基础电信业务(具体经营范围以许可证为准,有效期至2029年1月6日);增值电信业务(具体经营范围以许可证为准,有效期至2020年7月27日);互联网视听节目服务、手机电视分发服务、IPTV传输服务(信息传输业其他许可有效期至2021年09月17日);广播电视节目制作经营业务(广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至2019年04月01日);经营与信息通信业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售和进出口业务等;国有资产投资及管理;业务培训、会议服务;设计、制作广告,利用自有媒体发布广告。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)...查看更多 |
基础电信业务(具体经营范围以许可证为准,有效期至2029年1月6日);增值电信业务(具体经营范围以许可证为准);互联网视听节目服务、手机电视分发服务、IPTV传输服务(信息传输业其他许可有效期至2021年09月17日);制作、发行广播电视节目(时政、新闻及同类专题、专栏除外);经营与信息通信业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售和进出口业务等;国有资产投资及管理;业务培训、会议服务;设计、制作广告,利用自有媒体发布广告。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)...查看更多 |
4 |
2020-06-10 |
董事(理事)、经理、监事 |
董树奎,高玲玲,何庆源,贾谌,李跃,刘松江,刘晓越,罗雯,庞赞国,王炳华,王宇航,杨杰*,杨文生,张启珑,郑杰,左群声 |
董树奎,董昕,高玲玲,何庆源,贾谌,刘松江,刘晓越,罗雯,庞赞国,王炳华,王宇航,杨杰*,杨文生,张启珑,郑杰,左群声 |
5 |
2019-03-25 |
董事(理事)、经理、监事 |
董树奎,高玲玲,何庆源,贾谌,简勤,李玉林,李跃,刘松江,刘晓越,罗雯,庞赞国,尚冰*,杨文生,张启珑,佟保安 |
董树奎,高玲玲,何庆源,贾谌,李跃,刘松江,刘晓越,罗雯,庞赞国,王炳华,王宇航,杨杰*,杨文生,张启珑,郑杰,左群声 |
6 |
2019-03-25 |
经营范围 |
基础电信业务(具体经营范围以许可证为准,有效期至2019年1月6日);增值电信业务(具体经营范围以许可证为准,有效期至2020年7月27日);互联网视听节目服务、手机电视分发服务、广播电视节目制作经营业务;经营与信息通信业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售和进出口业务等;国有资产投资及管理;业务培训、会议服务;设计、制作广告,利用自有媒体发布广告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)...查看更多 |
基础电信业务(具体经营范围以许可证为准,有效期至2029年1月6日);增值电信业务(具体经营范围以许可证为准,有效期至2020年7月27日);互联网视听节目服务、手机电视分发服务、IPTV传输服务、广播电视节目制作经营业务;广播电视节目制作(广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至2021年09月17日);经营与信息通信业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售和进出口业务等;国有资产投资及管理;业务培训、会议服务;设计、制作广告,利用自有媒体发布广告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)...查看更多 |
7 |
2019-03-25 |
经营范围 |
基础电信业务(具体经营范围以许可证为准,有效期至2019年1月6日);增值电信业务(具体经营范围以许可证为准,有效期至2020年7月27日);互联网视听节目服务、手机电视分发服务、广播电视节目制作经营业务;经营与信息通信业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售和进出口业务等;国有资产投资及管理;业务培训、会议服务;设计、制作广告,利用自有媒体发布广告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)...查看更多 |
基础电信业务(具体经营范围以许可证为准,有效期至2029年1月6日);增值电信业务(具体经营范围以许可证为准,有效期至2020年7月27日);互联网视听节目服务、手机电视分发服务、IPTV传输服务(信息传输业其他许可有效期至2021年09月17日);广播电视节目制作经营业务(广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至2019年04月01日);经营与信息通信业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售和进出口业务等;国有资产投资及管理;业务培训、会议服务;设计、制作广告,利用自有媒体发布广告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)...查看更多 |
8 |
2019-03-25 |
法定代表人 |
尚冰 |
杨杰 |
9 |
2017-11-29 |
企业类型 |
全民所有制 |
有限责任公司(国有独资) |
10 |
2017-11-29 |
投资人 |
国务院,机关法人 |
国务院国有资产监督管理委员会,机关法人 |
序号 |
企业名称 |
负责人 |
成立日期 |
经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
李学成
|
2008-12-18 |
存续 |
|
2 |
刘宏志
|
2007-04-28 |
存续 |
|
3 |
蒋文隆
|
2008-11-21 |
存续 |
|
4 |
余晖
|
2007-07-10 |
存续 |
|
5 |
杨勇强
|
2005-05-24 |
吊销,未注销 |
|
6 |
袁旭财
|
2015-06-12 |
存续 |
|
7 |
楼向平
|
2008-11-18 |
存续 |
|
8 |
秦红军
|
2007-07-03 |
存续 |
|
9 |
王建中
|
2019-12-04 |
存续 |
|
10 |
王克
|
2008-01-31 |
注销 |
-
小程序
-
公众号
-
APP